据南方+客户端消息,近日,根据中央有关通知精神,广东省委决定:黄楚平同志任省人大常委会党组书记,李玉妹同志不再担任省人大常委会党组书记职务。
黄楚平南下广东履新
黄楚平 资料图
黄楚平此前任湖北省政协主席、党组书记。12月28日下午,湖北省政协领导干部会议举行。甘肃省委副书记孙伟履新湖北,任湖北省政协党组书记。
公开资料显示,黄楚平出生于1962年10月,湖北黄冈人,研究生、经济学博士,1984年12月加入中国共产党,1984年7月参加工作。他本科就读于武汉钢铁学院(现为武汉科技大学),毕业后留校工作,1997年后历任武汉团市委副书记、书记,武汉市江汉区区长、区委书记等职。
2006年12月,黄楚平任武汉市委常委、秘书长、市直机关工委书记,后出任咸宁市委副书记、市长、市委书记等职。
2012年6月,黄楚平升任湖北省委常委,7月任宜昌市委书记。2016年7月,他转任湖北省委常委、副省长。
2021年1月,黄楚平任湖北省政协主席、党组书记,直至此次赴广东履新。
李玉妹出生于1956年10月,山东沂南人,曾任山东省委常委、组织部部长,广东省委常委、组织部部长等职,2017年5月任广东省人大常委会主任、党组书记。